芦延华-山东大学党委常委兼副校长介绍
芦延华
芦延华,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,研究员。曾任东北大学党委常委、总会计师,现任山东大学党委常委、副校长,兼任山东省教育会计学会常务理事、副会长,中国教育会计学会理事,山东大学管理学院硕士生导师。
人物名片
中文名:芦延华
性别:男
国籍:中国
民族:汉族
出生地:山东高青
出生日期:1964年01月
生肖:龙
职业职位:山东大学副校长
人物履历
1983年07月,在山东大学财务处工作。
1983年07月-1991年07月,任山东大学财务处办事员。
1991年07月-1993年12月,任山东大学财务处副科长。
1993年02月-1996年07月,任山东大学财务处处长助理(正科级)。
1996年07月-2000年11月,任山东大学财务处副处长。
2000年11月-2002年12月,任山东大学计划财务处副处长,并在山东大学管理学院管理学院攻读硕士学位。
2002年12月-2006年06月,任山东大学计划财务处副处长兼任威海分校财务处长(正处级)。
2006年06月-2012年04月,任山东大学计划财务处处长,兼任会计服务中心主任、招标采购办公室主任。
2012年04月-2018年10月,任东北大学党委常委、总会计师。
2018年10月至今,任山东大学党委常委、副校长。